Artigos

Dez macetes para mandar bem nas provas de matemática

Dicas para eliminar a baixa pontuação nas provas da matéria mais temida entre os concurseiros, ajudando a garantir melhores resultados e colocações.

Dicas de Matemática

A premissa é unânime em preparatórios para vestibular e concursos: sempre deixe a prova de matemática por último porque é a que toma mais tempo. Mas, em algum momento, você vai chegar nela e a solução dos exercícios parecer fazer os ponteiros voarem, principalmente pela falta da calculadora.

Sendo assim, seguem algumas dicas para agilizar a resolução das questões. Esperamos que ajudem!

1 – Multiplicar/dividir um número por 10:

Para multiplicar um número por 10, basta deslocar a vírgula em uma casa decimal para a direita. O mesmo vale para potências de 10 (100, 1000), bastando adaptar a quantidade de zeros correspondentes.

Ex: 17 x 10 = 170

16,667 x 10 = 166,67

Para dividir um número por 10, basta deslocar a vírgula em uma casa decimal para a esquerda. O mesmo vale para potências de 10 (100, 1000), bastando adaptar a quantidade de zeros correspondentes.

Ex: 17 / 10 = 1,7

16,667 / 10 = 16,667

2 – Multiplicar um número por 11:

Se o número for de 2 algarismos, basta somá-los e colocar o resultado no meio deles.

Ex: 36 x 11 ———- 3+6 = 9 ———- 396

3 – Multiplicar um número por 9:

Basta acrescentar o zero no final do número e, depois, subtrair pelo número original.

Ex: 33 x 9 ———- 330 ———– 330 – 33 = 297 (ou seja, 33 x 9 = 297)

4 – Multiplicar um número por 99:

Basta acrescentar dois zeros no final do número e, depois, subtrair pelo número original.

Ex: 33 x 99 ———- 3300 ———– 3300 – 33 = 3267 (ou seja, 33 x 99 = 3267)

5 – Multiplicar um número por 101:

Se o número de dois algarismos (AB) for multiplicado por 101, o resultado será a sequência de ambos (ABAB).

Ex: 23 x 101 = 2323 / 24 x 101 = 2424

6 – Multiplicar um número por 15:

Basta somar o número com sua metade e, depois, multiplicar o resultado por 10.  

Ex: 12 x 15 = (12 + 6) x 10 = 180

7 – Dividir um número por 5:

Basta multiplicar o número por 2 e, depois, levar a vírgula para a esquerda.  

Ex: 345 / 5 ——– 345 x 2 = 690. Daí, 69,0

8 – Multiplicação de números terminados em zero:

Basta multiplicar as partes sem os zeros finais e, depois, acrescentar a quantidade de zeros correspondentes.   

Ex: 33 x 10 = (33 x 1)0 = 330

9 – Multiplicar números maiores por 5:

Basta dividir o número por 2. Se o resultado for um número inteiro, colocar zero no final. Se for um número decimal, retire a vírgula.

Ex: 3024 x 5

3024/2 = 1512, daí, soma-se o zero e tem-se 15.120

Ex: 63 x 5

63/2 = 31,5, daí, retira a vírgula, ficando 315

10 – Elevar ao quadrado:

Caso precise do quadrado de um número com dois dígitos terminados em 5, a dica é multiplicar o primeiro dígito por si mesmo +1 e colocar 25 no final.

Ex: 352 = (3x(3+1) & 25

Comentários